Informazioni su Meli Direkt AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Meli Direkt AG
- Meli Direkt AG ha sede a Zeiningen, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 20.10.1971.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 14.01.2016.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-102.946.940.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.10.1971
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zeiningen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.000.220-2
IDI/IVA
CHE-102.946.940
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von und Handel mit Getränken aller Art; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Zimmerli Treuhand AG | Lenzburg | 11.01.2006 | 15.06.2014 | |
Schibli Treuhand und Verwaltungs AG | Aarau | <2004 | 10.01.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Meli Direkt AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2595425, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meli Direkt AG, in Mellingen, CHE-102.946.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1555247).
Statutenänderung:
04.12.2015.
Sitz neu:
Zeiningen.
Domizil neu:
Grieshaldenweg 9, 4314 Zeiningen.
Aktien neu:
60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 200.00 ((Stimmrechtsaktien) und) und 30 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busslinger, Ernst, von Baden, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buholzer, Christoph, von Emmen, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1555247, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meli Direkt AG, in Mellingen, CHE-102.946.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 2, Publ. 4385024).
Statutenänderung:
03.06.2014.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 56, 5507 Mellingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli Treuhand AG (CHE-107.893.860), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busslinger, Ernst, von Baden, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Busslinger-Euchner, Ernst].
Numero di pubblicazione: 4385024, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Meli Direkt AG, in Mellingen, CH-400.3.000.220-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2006, S. 2, Publ. 3188316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busslinger, Manfred, von Baden, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busslinger-Euchner, Ernst, von Baden, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.