Informazioni su Mecaplast S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mecaplast S.A.
- Mecaplast S.A. è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di prodotti medicali». La sede si trova a Botterens.
- La dirigenza dell’azienda Mecaplast S.A. è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 07.10.1987.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.07.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Mecaplast S.A. è iscritta nel cantone FR con l’IDI CHE-106.183.371.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.10.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Botterens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.430.847-7
IDI/IVA
CHE-106.183.371
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti medicali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'une usine plastique et de fabrication de moules. Et d'une manière générale de réaliser toutes affaires et se charger de toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, se rattachant directement ou indirectement au but social.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SwissAudit (Mittelland) SA | Fribourg | 30.09.2022 |
Collegio dei revisori precedente (5)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Bulle SA | Bulle | 30.04.2019 | 29.09.2022 | |
Fiduconsult & Jeckelmann S.A. | Bulle | 18.10.2013 | 29.04.2019 | |
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 20.01.2012 | 17.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Mecaplast SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mecaplast S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005806314, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Mecaplast S.A., à Botterens, CHE-106.183.371 (FOSC du 30.09.2022, p. 0/1005572696).
Transfert de patrimoine:
selon contrat du 20.06.2023, la société a transféré des actifs pour CHF 8'444'734.00 et des passifs envers les tiers pour CHF 7'842'902.00, à Immajee Sàrl (CHE-394.175.565), à Botterens.
Contre-prestation:
une créance de CHF 601'832.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005572696, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Mecaplast S.A., à Botterens, CHE-106.183.371 (FOSC du 30.04.2019, p. 0/1004619891).
Personne radiée:
Fiduconsult Bulle SA (CHE-105.862.452), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
SwissAudit (Mittelland) SA (CHE-106.531.070), à Fribourg, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004619891, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Mecaplast S.A., à Botterens, CHE-106.183.371 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Adresse précise:
Route du Villard 31, 1652 Botterens.
Personne inscrite modifiée:
Jaccottet Jean-Marc, administrateur, signature individuelle, maintenant originaire de Saint-Martin FR (fusion de communes), maintenant domicilié à Gruyères, désormais administrateur président, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Jaccottet Isabelle Micheline, de Rougemont, à Gruyères, administratrice, signature individuelle. Fiduconsult & Jeckelmann SA (CH-217-0490062-2) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduconsult Bulle SA (CHE-105.862.452), à Bulle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.