Informazioni su MDT Consulting SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MDT Consulting SA
- MDT Consulting SA opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Villaraboud.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 07.04.2016.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.11.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- MDT Consulting SA è iscritta nel cantone FR con l’IDI CHE-440.259.055.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.04.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Siviriez
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.560.606-6
IDI/IVA
CHE-440.259.055
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Étude, développement, fourniture de coneils d'ordre technique en particulier dans les domaines des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et d'appareils sanitaires; location d'outillages et de machines dans différents domaines, notamment celui de l'agriculture (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MDT Consulting SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004769082, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
MDT Consulting SA, à Siviriez, CHE-440.259.055 (FOSC du 12.04.2016, p. 0/2773547).
Personnes radiées:
Davet Marjorie, administratrice, présidente, signature collective à deux;
Davet Pauline, administratrice, vice-présidente, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Davet José, de et à Siviriez, administrateur, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2773547, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
MDT Consulting SA, à Siviriez, Route de Bulle 31, 1679 Villaraboud, CHE-440.259.055. Nouvelle société anonyme. Statuts du 22.03.2016.
But:
étude, développement, fourniture de coneils d'ordre technique en particulier dans les domaines des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et d'appareils sanitaires;
location d'outillages et de machines dans différents domaines, notamment celui de l'agriculture (cf. statuts pour but complet).
Séparation:
la société est issue de la scission de la société MDT Maintenance, Dépannage, Technique S.A., à Siviriez (CHE-106.050.215). Selon projet de scission du 11.01.2016, la société reprend des actifs de CHF 2'516'169 et des passifs envers les tiers de CHF 959'399, soit un actif net de CHF 1'556'770, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 100 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon les statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par n'importe quel moyen de transmission écrit. Davet Marjorie, de et à Siviriez, est nommée administratrice et présidente, Davet Pauline, de et à Siviriez, est nommée administratrice et vice-présidente, toutes deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 22.03.2016, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.