Indirizzo
c/o Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Luzern
Münzgasse 5
6003 Luzern
Informazioni su Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung
- Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung ha sede a Luzern ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung ha 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 10.11.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-103.946.598.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Barbara-Stiftung, Carl und Christine Trenzen-Stiftung, Dr. Rudolf Schuler-Stiftung.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Fabienne Laurence Grumbacher,
Markus Aeberhard,
lic. iur. Urs W. Studer,
lic. iur. Anton Göpfert
i più recenti aventi diritto di firma
Fabienne Laurence Grumbacher,
Markus Aeberhard,
lic. iur. Urs W. Studer,
lic. iur. Anton Göpfert
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.1954
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.006.351-0
IDI/IVA
CHE-103.946.598
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwendung der Erträgnisse des Stiftungsvermögens für wohltätige Zwecke, zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen, zur Fürsorge für unverschuldet in Not geratene Personen, ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit; Förderung der gemeinnützigen und kulturellen Bestrebungen in der Stadt Luzern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 21.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005601264, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung, in Luzern, CHE-103.946.598, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, S.0, Publ. 1737633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grumbacher, Jacques, von Basel, in Muttenz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grumbacher, Fabienne Laurence, von Basel, in Geuensee, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1737633, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung, in Luzern, CHE-103.946.598, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 9, Publ. 4699306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurzmeyer, lic. iur. Franz, von Luzern und Roggliswil, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Hans, von Luzern und Flaach, in Luzern, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, lic. iur. Urs W., von Luzern und Escholzmatt-Marbach, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Escholzmatt, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeberhard, Markus, von Luzern, in Luzern, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göpfert, Anton, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1)].
Numero di pubblicazione: 4699306, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Max und Elisabeth Grumbacher-Stiftung, in Luzern, CH-100.7.006.351-0, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2006, S. 8, Publ. 3652258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Dr. oec. Hanspeter, von Luzern, in Meggen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.