Indirizzo
c/o Dr. Alois Schuler
Auf der Mauer 4
8001 Zürich
Informazioni su Max Häusermann-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Max Häusermann-Stiftung
- Max Häusermann-Stiftung ha sede a Zürich ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Max Häusermann-Stiftung è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 08.07.2015.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-110.407.272.
- Oltre all’Organizzazione Max Häusermann-Stiftung sono iscritte 7 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Club of Zürich, Monoquestion AG, Permanent AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.12.1998
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.627-7
IDI/IVA
CHE-110.407.272
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung von finanziell bedürftigen oder geldmittelarmen Personen, namentlich von Kindern, Jugendlichen und Behinderten, zur Ausübung eines ihrem Talent oder ihren Neigungen entsprechenden Sports, insbesondere von Radsport (Velosport). Die Unterstützung kann in jeder Form erfolgen, sei dies in der Beschaffung und zur Verfügungstellung von Material, in der Übernahme von Trainingskosten, durch die Ermöglichung der Teilnahme an oder des Besuchs von sportlichen Wettkämpfen und Veranstaltungen, durch aktives Sponsoring bei der Durchführung von Sportveranstaltungen, oder auch in der Übernahme von Pflegekosten, bei Unfällen oder Krankheit.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audit Treuhand AG | Horgen | 08.07.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
STARTNOW.SUPPORT AG | Horgen | 03.06.2013 | 27.05.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Häusermann Max-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Max Häusermann-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2256597, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Häusermann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.407.272, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2173017).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Treuhand AG (CHE-100.983.841), in Horgen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2173017, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Häusermann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.407.272, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst + Partner AG (CH-020.3.007.730-1), in Horgen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1222777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Häusermann-Stiftung, in Zürich, CHE-110.407.272, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Max Erich, von Zürich und Egliswil, in Ascona, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Gönül, deutsche Staatsangehörige, in Ascona, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.