Informazioni su Mattenhof Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mattenhof Immobilien AG
- Mattenhof Immobilien AG ha sede a Bern, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Mattenhof Immobilien AG fondata il 02.12.1931 è composta da 4 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.02.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-103.944.300.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Andreas Bruderer, Auto Sommer Bern Inh. B. Sommer, Wangart-Gruber Stiftung.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Stefan Kaufmann,
Regina Kaufmann,
Jürg Kaufmann,
Margrit Schmid
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Stefan Kaufmann,
Regina Kaufmann,
Jürg Kaufmann,
Margrit Schmid
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.12.1931
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.013.139-7
IDI/IVA
CHE-103.944.300
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann Beteiligungen eingehen und alle Geschäfte abschliessen, welche dem Zweck der Gesellschaft förderlich sind oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brand AG Treuhand und Revision | Bern | 20.06.2006 | 11.12.2012 | |
Hans Rudolf Brand | Köniz | <2004 | 19.06.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Mattenhofstrasse 14 Bern AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mattenhof Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005404431, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mattenhof Immobilien AG, in Bern, CHE-103.944.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ernst, von Illnau-Effretikon, in Bern, Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Jürg, von Meinisberg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Daniel, von Meinisberg, in Oberdiessbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tägertschi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kaufmann, Regina, von Landiswil, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Margrit, von Illnau-Effretikon, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4157687, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mattenhof Immobilien AG, in Bern, CHE-103.944.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971516).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Jürg, von Meinisberg, in Bern, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6971516, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mattenhof Immobilien AG, in Bern, CH-035.3.013.139-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, Publ. 6252954).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann Beteiligungen eingehen und alle Geschäfte abschliessen, welche dem Zweck der Gesellschaft förderlich sind oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 27.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand AG Treuhand und Revision, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Ernst, von Illnau-Effretikon, in Bern, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmid, Ernst jun.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.