Indirizzo
Alte Obfelderstrasse 50
8910 Affoltern am Albis
Informazioni su Matrisk GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Matrisk GmbH
- Matrisk GmbH ha sede a Affoltern am Albis ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Altre libere professioni».
- L’azienda è stata costituita nel 13.05.2004 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.04.2020.
- L’azienda Matrisk GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-111.654.554.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Matrisk GmbH: aola food ag, Aquitest AG, Autocenter Säuliamt GmbH.
Dirigenza (4)
Amministrazione
Matthias Schubert,
Dr. Jochen Köhler,
Daniel Straub,
Michael Havbro Nielsen
i più recenti aventi diritto di firma
Matthias Schubert,
Dr. Jochen Köhler,
Daniel Straub,
Michael Havbro Nielsen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.05.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Affoltern am Albis
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.028.944-9
IDI/IVA
CHE-111.654.554
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmens, mit einem besonderen Fokus auf Problemstellungen in den Bereichen Risiko und Sicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Matrisk GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004872449, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matrisk GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-111.654.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049193).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 469, 8049 Zürich].
Numero di pubblicazione: 4049193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matrisk GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-111.654.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1348815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nishijima, Kazuyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kyoto (JP), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Köhler, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Trondheim (NO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nielsen, Michael Havbro, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Straub, Daniel, von Egnach, in München (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1348815, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matrisk GmbH, in Zürich, CHE-111.654.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 25, Publ. 5917154).
Statutenänderung:
28.01.2014.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Alte Obfelder Strasse 50, 8910 Affoltern am Albis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schubert, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Straub, Daniel, von Egnach, in München (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Berkeley (CA, US)];
Nielsen, Michael Havbro, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Köhler, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Trondheim (NO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Nishijima, Kazuyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kyoto (JP), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.