Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Mathys Gloggner AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.12.2016
Cancellazione dal registro delle imprese
21.06.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Huttwil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.068.978-6
IDI/IVA
CHE-267.956.861
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbauten aller Art, Projektierung und Bauleitung, neutrale Beratung und Erstellung von Expertisen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern; sie kann sich insbesondere an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen; sie kann Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mathys Gloggner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006063387, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mathys Gloggner AG, in Huttwil, CHE-267.956.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776176). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die C+S Ingenieure AG, in Hasle bei Burgdorf (CHE-323.763.978), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005776176, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mathys Gloggner AG, in Huttwil, CHE-267.956.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005277990).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gloggner Riede AG, in Ruswil (CHE-364.635.154), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'846'303.54 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 600'846.63 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Numero di pubblicazione: HR02-1005277990, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mathys Gloggner AG, in Huttwil, CHE-267.956.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3229731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Hans Rudolf, von Rohrbachgraben, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloggner, Hansjörg, von Ruswil, in Ettiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Christen, Reto Heinz, von Wynigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kindler, Marco, von Bolligen, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Roger, von Auswil, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Simon, von Signau, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.