Informazioni su MAP Géomatique S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MAP Géomatique S.A.
- MAP Géomatique S.A. è attualmente attiva e opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria». La sede si trova a Auvernier.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.05.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.899.433.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Hyacinthe Joseph Litzler,
Yannick Fabien Peter,
Fabrice Jean-François Marullaz
i più recenti aventi diritto di firma
Hyacinthe Joseph Litzler,
Yannick Fabien Peter,
Fabrice Jean-François Marullaz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.06.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Milvignes
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.000.919-4
IDI/IVA
CHE-101.899.433
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de système d'information à référence spatiale, ainsi qu'application de métrologie: mensurations cadastrales et de précision, mensurations souterraines, auscultation d'ouvrages, aménagement du territoire, photogrammétrie, planification et génie rural.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVF Fiduciaire SA | Neuchâtel | 22.12.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA | Neuchâtel | <2004 | 21.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ribordy Luyet Auvernier SA
- MAP Géomatique SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MAP Géomatique S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005466503, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
MAP Géomatique S.A., à Milvignes, CHE-101.899.433 (FOSC du 02.07.2019, p. 0/1004665608). Angehrn Jean-Marc n'est plus membre et président du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Peter Yannick Fabien, membre du conseil d'administration, jusqu'ici secrétaire, nommé président, continue de signer collectivement à deux. Litzler Hyacinthe Joseph est nommé membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux;
sa procuration est radiée. Marullaz Fabrice est maintenant originaire de Milvignes et domicilié à Milvignes.
Numero di pubblicazione: HR02-1004665608, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
MAP Géomatique S.A., à Milvignes, CHE-101.899.433 (FOSC du 23.12.2016, p. 0/3245297). Angehrn Jean-Marc est maintenant domicilié à Boudry. Procuration collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à Litzler Hyacinthe Joseph, de France, à Val-de-Ruz.
Numero di pubblicazione: 3245297, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
MAP Géomatique S.A., à Milvignes, CHE-101.899.433 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Nouvelle raison sociale et numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) de l'organe de révision 'Roger Voirol Fiduciaire S.A.' (CH-645-4102484-8): 'RVF Fiduciaire SA' (CHE-114.156.488).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.