Informazioni su Manly Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Manly Sàrl
- Manly Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi». La sede si trova a Morges.
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 16.05.2019. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.626.687.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.09.1998
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Morges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.169.704-3
IDI/IVA
CHE-106.626.687
Ramo economico
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation de magasins de sport et de textiles, l'achat et la vente de tout matériel ou articles de sport ou de textiles (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manly Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004631804, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Manly Sàrl, à Morges, CHE-106.626.687 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 30 avril 2019.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation de magasins de sport et de textiles, l'achat et la vente de tout matériel ou articles de sport ou de textiles (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 20'000 se compose désormais de 20 parts sociales de CHF 1'000, dont les associés-gérants Etter Frédéric et Ticon Claude sont titulaires de 10 parts de CHF 1'000 chacun.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Etter Frédéric, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 10 parts de CHF 1'000 à Ticon Claude, qui n'est plus président, désormais titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 6077100, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Manly Sàrl, à Morges, CH-550-0169704-3, exploitation de magasins de sport et de textiles (FOSC du 18.07.2002, p. 17/566898). Selon déclaration du 20 janvier 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Ticon Claude est élu président des gérants et continue à signer individuellement.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Manly Sàrl, à Morges, commerce de tout matériel ou articles de sport ou de textiles (FOSC du 21.09.1998, p. 6502). Etter Frédéric est désormais à Apples et Ticon Claude à Préverenges.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.