Indirizzo
c/o Mandana Rouzbeh
Chemin de la Colline 2
1093 La Conversion
Informazioni su Mandana Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mandana Sàrl
- Mandana Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Altre servici in educazione». La sede si trova a La Conversion.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.09.2010. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-108.672.014.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Mandana Sàrl: Jelatory Sàrl, Jelaur Sàrl, LJRI Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.09.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lutry
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.169.462-7
IDI/IVA
CHE-108.672.014
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce sous toutes ses formes (achat, vente, importation, exportation, distribution et représentation) de produits de toutes natures pour son propre compte et pour le compte de tiers.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mandana Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5810986, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Mandana Sàrl, à Chavannes-près-Renens, CH-550-0169462-7, commerce sous toutes ses formes de produits de toutes natures (FOSC du 27.06.2003, p. 15/1055580). Statuts modifiés le 17 août 2010. Siège transféré à Lutry.
Nouvelle adresse:
chemin de la Colline 2, c/o Mandana Rouzbeh, 1093 La Conversion.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Le capital social de CHF 20'000 est divisé en 20 parts de CHF 1'000. Rouzbeh Mandana est désormais titulaire de 19 parts de CHF 1'000 (précédemment 1 part de CHF 19'000). Rouzbeh Panteha se nomme maintenant Arrigoni Panteha. Selon déclaration de la gérante du 17 août 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numero di pubblicazione: 1055580, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Mandana Sàrl, à Chavannes-près-Renens, commerce de produits de toute nature (FOSC du 10.12.1998, p. 8448). La société est toujours domiciliée route Maladière 6, mais plus c/o Rouzbeh Mandana.
Autre adresse:
Lausanne, avenue d'Ouchy 23. L'associée-gérante Rouzbeh Madana est désormais à Lutry.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Mandana Sàrl, à Chavannes-près-Renens, commerce sous toutes ses formes (achat, vente, importation, exportation, distribution et représentation) de produits de toutes natures (FOSC du 19.09.1997, p.6908). Boubacar Aribot n'est plus associé par suite de cessation de sa part de fr.1000 à la nouvelle associée Panteha Rouzbeh, d'Iran, à Chavannes-près-Renens.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.