Indirizzo
c/o E. Bonderer
Brühlweg 5
7320 Sargans
Informazioni su Malerva Sargans AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Malerva Sargans AG
- Malerva Sargans AG a Sargans è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Malerva Sargans AG è attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Il 10.06.2010 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Malerva Sargans AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.05.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sargans
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.012.698-3
IDI/IVA
CHE-102.594.901
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bau und Vermietung von Mehrfamilienhäusern sowie Erwerb und Veräusserung von Immobilien sowie Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren sowie sich daran beteiligen oder solche übernehmen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Malerva Sargans AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5669642, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Malerva Sargans AG, in Sargans, CH-320.3.012.698-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2005, S. 9, Publ. 2753740).
Statutenänderung:
03.06.2010.
Zweck neu:
Bau und Vermietung von Mehrfamilienhäusern sowie Erwerb und Veräusserung von Immobilien sowie Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren sowie sich daran beteiligen oder solche übernehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich (mittels Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonderer, Bettina, von Pfäfers, in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer-Langheinrich, Ernst, von Pfäfers, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Mels].
Numero di pubblicazione: 2753740, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Malerva Sargans AG, in Sargans, CH-320.3.012.698-3, Bau und Vermietung von Mehrfamilienhäusern sowie Erwerb und Veräusserung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2000, S. 7536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonderer-Meienhofer, Ernst, von Pfäfers, in Sargans, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer-Langheinrich, Ernst, von Pfäfers, in Mels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bonderer, Beat, von Pfäfers, in Sargans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Malerva Sargans AG, in S a r g a n s , Bau und Vermietung von Mehrfamilienhäusern usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.1993, S. 6818).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer-Langheinrich, Ernst, von Pfäfers, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bonderer, Beat, von Pfäfers, in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.