Indirizzo
c/o Jorgen Poulsen Dannesboe
Route du Château-d'Affry
1762 Givisiez
Informazioni su Maestro Shipping SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Maestro Shipping SA
- Maestro Shipping SA da Givisiez opera nel ramo «Altri servizi connessi al trasporto» ed è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.12.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Maestro Shipping SA è iscritta con l’IDI CHE-112.103.972.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Elsebeth Dannesboe,
Robert Rudolf Sjøqvist,
Martin Wahlers Larsen,
Jørgen Poulsen Dannesboe
i più recenti aventi diritto di firma
Elsebeth Dannesboe,
Robert Rudolf Sjøqvist,
Martin Wahlers Larsen,
Jørgen Poulsen Dannesboe
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.11.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Givisiez
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.532.087-9
IDI/IVA
CHE-112.103.972
Ramo economico
Altri servizi connessi al trasporto
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de bateaux dans le monde entier, l'affrètement et le transport de marchandises de toutes espèces à l'étranger. La société n'exercera pas d'activité commerciale en Suisse, celle-ci étant limitée en Suise à une activité purement administrative en relation avec le but poursuivi pour son propre compte ou pour le compte de tiers poursuivant le même but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 19.11.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Maestro Shipping Ltd
- Maestro Shipping AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maestro Shipping SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005630490, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Maestro Shipping SA, à Givisiez, CHE-112.103.972 (FOSC du 08.12.2021, p. 0/1005352096).
Personnes inscrites modifiées:
Dannesboe Elsebeth, administratrice, signature collective à deux, désormais administratrice, vice-présidente, signature collective à deux;
Sjøqvist Robert Rudolf, administrateur, vice-président, signature collective à deux, désormais administrateur, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005352096, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Maestro Shipping SA, à Givisiez, CHE-112.103.972 (FOSC du 13.04.2021, p. 0/1005147772).
Nouvelle personne inscrite:
Larsen Martin Wahlers, du Danemark, à Giffers, administrateur, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005147772, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Maestro Shipping SA, à Givisiez, CHE-112.103.972 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personne radiée:
Dannesboe Michael, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Dannesboe Jorgen Poulsen, administrateur, président, signature individuelle, maintenant Dannesboe Jørgen Poulsen;
Sjoeqvist Robert R.A., administrateur, vice-président, signature individuelle, maintenant administrateur, vice-président, signature collective à deux, désormais Sjøqvist Robert Rudolf.
Nouvelle personne inscrite:
Dannesboe Elsebeth, du Danemark, à Givisiez, administratrice, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.