Informazioni su Machines Adeka SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Machines Adeka SA
- Machines Adeka SA con sede a Pieterlen è una Società anonima nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega». Machines Adeka SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Machines Adeka SA fondata il 12.04.1934 è composta da 3 persone.
- Il 07.07.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.260.202.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.04.1934
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pieterlen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.001.517-9
IDI/IVA
CHE-101.260.202
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la fabrication, l'achat et la vente de machines, outils et de fournitures pour l'industrie ainsi que de marchandises de tous genres. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Figema SA | Biel/Bienne | 25.01.2011 | 06.07.2022 | |
FHS Fidufisc SA | Biel/Bienne | 06.10.2004 | 24.01.2011 | |
FHS Fidufisc SA | Biel/Bienne | <2004 | 05.10.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Maschinen Adeka AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Machines Adeka SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005514965, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Machines Adeka SA, à Pieterlen, CHE-101.260.202, société anonyme (No. FOSC 57 du 24.03.2015, p.0, Publ. 2059627).
Modification des statuts:
27.06.2022.
Nouveau but:
La société a pour but la fabrication, l'achat et la vente de machines, outils et de fournitures pour l'industrie ainsi que de marchandises de tous genres. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 500.00 [précédemment: 100 Namenaktien zu CHF 500.00].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, par courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 27.06.2022, il est renoncé à un contrôle restreint. [Observation radiée d'office] [biffé: Infolge Sitzverlegung von Biel BE nach Pieterlen sind die Eintragungen neu in deutscher Sprache abgefasst worden.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Figema SA (CHE-105.220.319), in Biel/Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Di Lullo, Stefano, de Blumenstein, à Biel/Bienne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Di Lullo, Luciano, de Blumenstein, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Di Lullo, Vitalberto, ressortissant italien, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux]. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.
Numero di pubblicazione: 2059627, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Machines Adeka SA, in Pieterlen, CHE-101.260.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 4, Publ. 6001034).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Lullo, Stefano, von Blumenstein, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE];
Di Lullo, Vitalberto, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE];
Fiduciaire Figema SA (CHE-105.220.319), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Fiduciaire Figema SA (CH-073.3.010.033-9)].
Numero di pubblicazione: 6001034, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Machines Adeka SA, in Pieterlen, CH-073.3.001.517-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2004, S. 3, Publ. 2480534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc SA, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire Figema SA (CH-073.3.010.033-9), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.