Informazioni su mabuco GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu mabuco GmbH
- mabuco GmbH a Ostermundigen è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi per consulenza manageriale». mabuco GmbH è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 21.11.2002.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 18.01.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.851.542.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Dr. Denis Morel,
Martin Josef Bucher,
Matthias Rüfenacht,
Serge Liechti
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Denis Morel,
Martin Josef Bucher,
Matthias Rüfenacht,
Serge Liechti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.11.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ostermundigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.4.031.143-1
IDI/IVA
CHE-109.851.542
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von prozessnahen Management-, Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Organisation Telekommunikation und Informatik sowie den Handel mit Gütern aller Art. Sie kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmungen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten. Sie kann Immobilien erwerben, verwalten oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 29.06.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kitra Treuhand GmbH in Liq. | Kirchlindach | 11.03.2008 | 28.06.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: mabuco GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005937559, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mabuco GmbH, in Ostermundigen, CHE-109.851.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebener, Elmar, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005525819, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mabuco GmbH, in Ostermundigen, CHE-109.851.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197853).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Martin, von Werthenstein, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
mabuco Holding AG (CHE-459.368.048), in Ostermundigen, Gesellschafterin, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Morel, Denis, von Noble-Contrée, in Villarimboud (Villaz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005197853, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
mabuco GmbH, in Ostermundigen, CHE-109.851.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589476).
Statutenänderung:
10.05.2021.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Martin, von Werthenstein, in Ostermundigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
mabuco Holding AG (CHE-459.368.048), in Ostermundigen, Gesellschafterin, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ebener, Elmar, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Serge, von Signau, in Boll (Vechigen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Rüfenacht, Matthias, von Hasle bei Burgdorf, in Belp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.