Indirizzo
c/o Telan AG
Seeburgstrasse 10
6006 Luzern
Informazioni su M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern
- M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern da Luzern opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.01.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern.
- 270 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: A. Agatic Buchs SG GmbH, mit Sitz in Luzern, A. Alili Brüttisellen GmbH, mit Sitz in Luzern, A. Beites Fully GmbH, mit Sitz in Luzern.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.11.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.790.758-6
IDI/IVA
CHE-115.222.165
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung und Betrieb des Pronto-Shops der Coop Mineraloel AG in Davos, Talstrasse.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005933870, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-115.222.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535569).
Domizil neu:
c/o Telan AG, Seeburgstrasse 10, 6006 Luzern.
Numero di pubblicazione: HR02-1005535569, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-115.222.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904766).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Markus, von Luzein, in Davos, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004904766, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
M. Wolf Davos Talstrasse GmbH, mit Sitz in Luzern, in Luzern, CHE-115.222.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Eva Maria, schwedische Staatsangehörige, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Alex Hans, von Sarnen, in Altstätten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Reto, von Wyssachen, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.