Informazioni su M.W. Atelier für Architektur GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu M.W. Atelier für Architektur GmbH
- M.W. Atelier für Architektur GmbH ha sede a Gelterkinden ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda M.W. Atelier für Architektur GmbH fondata il 29.06.1999 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.09.2008.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-108.407.216.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Gelterkinden
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.002.515-5
IDI/IVA
CHE-108.407.216
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen eines Architekturbüros. Planung und Ausführung von Neu-, An- und Umbauten sowie Renovationen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- M. W. Atelier für Architektur GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: M.W. Atelier für Architektur GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4658558, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
M.W. Atelier für Architektur GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.002.515-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.1999, S. 4525). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
M.W. Atelier für Architektur GmbH, in G e l t e r k i n d e n, Rössligasse 9, 4460 Gelterkinden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.1999.
Zweck:
Führen eines Architekturbüros. Planung und Ausführung von Neu-, An- und Umbauten sowie Renovationen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstacke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma "Matthias Werthmüller Architekturbüro", in Gelterkinden, gemäss Bilanz per 31.12.1998 mit Aktiven von CHF 91'370.50 und Passiven von CHF 15'900.40 zum Preis von CHF 75'470.10, wovon CHF 20'000.- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 55'470.10 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Werthmüller, Matthias, von Rumendingen, in Rothenfluh, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- ;
Werthmüller, Monika, von Rumendingen, in Rothenfluh, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000. .
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.