Informazioni su M. Prescha + Sohn AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu M. Prescha + Sohn AG
- M. Prescha + Sohn AG con sede a Pratteln è una Società anonima nel ramo «Reparazione di generi diversi». M. Prescha + Sohn AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda M. Prescha + Sohn AG è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 11.09.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda M. Prescha + Sohn AG è iscritta con l’IDI CHE-107.256.937.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.10.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pratteln
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.915.471-6
IDI/IVA
CHE-107.256.937
Ramo economico
Reparazione di generi diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Nähateliers, einer Polsterei und Sattlerei. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Erich Heggendorn AG | Therwil | <2004 | 08.08.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: M. Prescha + Sohn AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005835140, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'026 vom 14.02.2023. M. Prescha + Sohn AG, in Pratteln, CHE-107.256.937, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prescha, Jan, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prescha, Rita, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005681430, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
M. Prescha + Sohn AG, in Pratteln, CHE-107.256.937, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3372069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prescha, Manfred, von Hölstein, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prescha, Jan, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prescha, Rita, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prescha-Dräyer, Rita, von Hölstein, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3372069, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
M. Prescha + Sohn AG, in Muttenz, CHE-107.256.937, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, Publ. 5762716).
Statutenänderung:
16.02.2017.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Güterstrasse 74, 4133 Pratteln.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prescha, Manfred, von Hölstein, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Prescha, Andreas, von Hölstein, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].