Informazioni su M. Flury Feinmechanik AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu M. Flury Feinmechanik AG
- M. Flury Feinmechanik AG ha sede a Oberdorf BL ed è attiva. Essa opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- M. Flury Feinmechanik AG ha 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.07.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-113.709.189.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberdorf (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.010.838-1
IDI/IVA
CHE-113.709.189
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer feinmechanischen Werkstätte. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stephan Revisions AG | Muttenz | 04.07.2007 | 22.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: M. Flury Feinmechanik AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005512623, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
M. Flury Feinmechanik AG, in Oberdorf (BL), CHE-113.709.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237255).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Daniel, von Buus, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Känerkinden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005237255, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
M. Flury Feinmechanik AG, in Oberdorf (BL), CHE-113.709.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury-Gmür, Cécile, von Deitingen, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Stefan, von Buus, in Känerkinden, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgin, Daniel, von Buus, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Markus, von Deitingen, in Oberdorf (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3587491, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
M. Flury Feinmechanik AG, in Oberdorf (BL), CHE-113.709.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479425).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Stefan, von Buus, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberdorf (BL), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.