Informazioni su LUX Light GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LUX Light GmbH
- LUX Light GmbH opera nel settore «Commercio di prodotti informatici e di comunicazione» ed è attualmente attiva. La sede è a Thun.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 07.12.2006.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 02.04.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-113.307.307.
- Oltre all’azienda LUX Light GmbH sono iscritte 8 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: AESTHETIC ONE GmbH, C. + J. Elbe Immobilien und Beteiligungen AG, FOX Technology GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.12.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.4.036.786-4
IDI/IVA
CHE-113.307.307
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, die Veredelung und der Vertrieb von LED-Produkten und Lichtsystemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im diesem Bereich. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
WISTAG Revision AG | Thun | 07.01.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDURIA AG | Bern | 20.10.2008 | 06.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LUX Light GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004600739, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, publizierten TR-Eintrag Nr. 103 vom 05.01.2016 LUX Light GmbH, in Thun, CHE-113.307.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881831).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Reto, von Trimmis, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3881831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LUX Light GmbH, in Thun, CHE-113.307.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584333).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 3600 Thun.
Numero di pubblicazione: 2584333, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LUX Light GmbH, in Thun, CHE-113.307.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726162).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
COMP1 Holding GmbH ( CHE-113.289.951), in Baar, Gesellschafterin, mit 152 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: COMP1 Holding GmbH ( CH-035.4.036.750-3), in Thun];
WISTAG Revision AG ( CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle, [bisher: WISTAG Revision AG ( CH-092.3.001.181-8)];
Schibli, Peter, von Neuenhof, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Reto, von Trimmis, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.