Informazioni su Lupus Florian Geier AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lupus Florian Geier AG
- Lupus Florian Geier AG da Lupsingen opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- Lupus Florian Geier AG ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.08.2017, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Lupus Florian Geier AG è iscritta con l’IDI CHE-101.551.220.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.01.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lupsingen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.917.388-7
IDI/IVA
CHE-101.551.220
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwaltung von Liegenschaften, Unterhalt von Gebäuden und Hauswartung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie Bauten projektieren und erstellen, ferner ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen oder sich in ähnlichen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Argus AG Liestal, Revisionsgesellschaft in Liquidation | Liestal | <2004 | 18.06.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lupus Geier Florian AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lupus Florian Geier AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3697527, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lupus Florian Geier AG, in Lupsingen, CHE-101.551.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2008, Publ. 4530066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geier-Eurich, Walter F., von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagi, Stefanie Regula, von Lupsingen, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4530066, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lupus Florian Geier AG, in Lupsingen, CH-280.3.917.388-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2000, S. 4012).
Statutenänderung:
23.04.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Argus AG Liestal, Revisionsgesellschaft, in Liestal, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Lupus Florian Geier AG, in L u p s i n g e n , Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.1996, S. 2264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Wunderlin & Partner AG, in Reigoldswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argus AG Liestal, Revisionsgesellschaft, in Liestal, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.