Informazioni su Lumaro AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lumaro AG
- Lumaro AG è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Luzern.
- Lumaro AG è stata costituita nel 13.12.1956.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.12.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-102.964.671.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.1956
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.001.533-8
IDI/IVA
CHE-102.964.671
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung von Handelsgeschäften aller Art; Erwerb und Veräusserung von Patenten zu Eigentum oder Lizenz; Errichtung von Fabrikations- und Verkaufsgeschäften; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Arttreuhand AG | Kriens | <2004 | 07.09.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Holzher Ltd Hergiswil
- Holzher SA Hergiswil
- Holzher AG Hergiswil
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lumaro AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005634220, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lumaro AG, in Luzern, CHE-102.964.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann-Bründler, Robert, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Patrick, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004734695, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lumaro AG, in Luzern, CHE-102.964.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S.12, Publ. 5450416).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Patrick, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Steinmann-Bründler, Robert, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5450416, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lumaro AG, in Luzern, CH-150.3.001.533-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 10, Publ. 5236264).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann-Bründler, Robert, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Steinmann, Patrick, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.