Informazioni su Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee
- Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee ha sede a Intschi ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Trasporto di persone e merci su strada».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Il 24.07.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio UR è il seguente: CHE-106.888.164.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Monika Planzer-Arnold,
Walter Arnold,
Armin Schuler,
Erwin Grepper,
Karl Christen
i più recenti aventi diritto di firma
Monika Planzer-Arnold,
Walter Arnold,
Armin Schuler,
Erwin Grepper,
Karl Christen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.1946
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Gurtnellen
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.5.001.291-2
IDI/IVA
CHE-106.888.164
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erleichterung der Transportverhältnisse im Gebiet Arni durch Betrieb einer Luftseilbahnanlage sowie Förderung des Tourismus.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Altdorf (UR) | 26.05.2017 | 08.09.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005802209, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee, in Gurtnellen, CHE-106.888.164, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2019, Publ. 1004711860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eller-Walker, Erna, von Gurtnellen, in Brunnen, Gemeinde Ingenbohl, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart-Gamma, Ursula, von Altdorf (UR), in Silenen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planzer-Arnold, Monika, von Bürglen (UR), in Altdorf (UR), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004711860, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee, in Gurtnellen, CHE-106.888.164, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544283). Gemäss Erklärung vom 14.08.2019 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eller, Ludwig, von Gurtnellen, in Silenen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panzeri, Mario, von Silenen, in Wassen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CHE-153.625.771), in Altdorf (UR), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Walter, von Unterschächen, in Bürglen (UR), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart-Gamma, Ursula, von Altdorf (UR), in Silenen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3544283, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Luftseilbahngenossenschaft Intschi-Arnisee, in Gurtnellen, CHE-106.888.164, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, Publ. 2464351). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-153.625.771), in Altdorf (UR), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.