Informazioni su Luescher Maçonnerie S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Luescher Maçonnerie S.A.
- Luescher Maçonnerie S.A. con sede a Moutier è attiva. Luescher Maçonnerie S.A. è attiva nel ramo «Massoneria».
- La dirigenza dell’azienda Luescher Maçonnerie S.A. è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 15.04.2004.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.03.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Luescher Maçonnerie S.A. è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-110.621.233.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.04.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Moutier
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.015.746-6
IDI/IVA
CHE-110.621.233
Ramo economico
Massoneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de génie civil, en particulier travaux de maçonnerie et de carrelage, ainsi que vente et installation de cheminées d'agrément. Toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 16.02.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Bernard Ruch | Develier | 21.04.2004 | 15.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luescher Maçonnerie S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989894, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luescher Maçonnerie S.A., à Moutier, CHE-110.621.233, société anonyme (No. FOSC 5 du 07.01.2022, Publ. 1005375648).
Nouvelle adresse:
Rue du Moulin 2a, 2740 Moutier.
Numero di pubblicazione: HR02-1005375648, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luescher Maçonnerie S.A., à Moutier, CHE-110.621.233, société anonyme (No. FOSC 138 du 20.07.2021, Publ. 1005253187).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Luescher, Martial, de Moosleerau, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lüscher, Paco, de Moosleerau, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005253187, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luescher Maçonnerie S.A., à Moutier, CHE-110.621.233, société anonyme (No. FOSC 105 du 03.06.2021, Publ. 1005204247).
Inscription ou modification de personne(s):
Luescher, Martial, de Moosleerau, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Luescher-Ruiz, Conchita, de Moosleerau, à Moutier, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire, avec signature individuelle];
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Juravenir SA (CHE-105.190.411)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.