Indirizzo
c/o Frau Ruth Maurer-Lüdi
Gantrischweg 29
3127 Mühlethurnen
Informazioni su Luedi Consulting AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Luedi Consulting AG
- Luedi Consulting AG opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Mühlethurnen.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 14.01.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Luedi Consulting AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-105.667.620.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Adrian Reusser,
Michael Maurer,
Maria-Lore Lüdi-Scherrer,
Peter Lüdi
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.10.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thurnen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.026.778-0
IDI/IVA
CHE-105.667.620
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Umfassende strategische und operative Beratung von Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie der öffentlichen Verwaltung auf den Gebieten Unternehmensentwicklung, Marktleistung, Prozesse, Informatiktechnologie, Strukturen, Human Resources, Management Information sowie andererseits Liegenschafts- und Vermögensverwaltung für Privatpersonen; sie kann Grundstücke erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fundus Treuhand AG | Zürich | <2004 | 22.06.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Luedi Consulting SA
- Luedi Consulting Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luedi Consulting AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004803658, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luedi Consulting AG, in Mühlethurnen, CHE-105.667.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2992043).
Sitz neu:
Thurnen. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer-Lüdi, Ruth, von Walperswil, in Mühlethurnen (Thurnen), mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlethurnen].
Numero di pubblicazione: 2992043, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luedi Consulting AG, in Mühlethurnen, CHE-105.667.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, Publ. 4537226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Jürg, von Balgach, in Hägglingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi-Scherrer, Maria-Lore, von Bolligen und Willadingen, in Huntly (GB), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin (nicht Mitglied), mit Einzelunterschrift];
Maurer, Michael, von Walperswil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reusser, Adrian, von Heiligenschwendi, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer-Lüdi, Ruth, von Walperswil, in Mühlethurnen, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4537226, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luedi Consulting AG, bisher in Bern, CH-035.3.026.778-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2002, S. 3, Publ. 326058).
Statutenänderung:
19.03.2008.
Sitz neu:
Mühlethurnen.
Domizil neu:
c/o Frau Ruth Maurer-Lüdi, Gantrischweg 29, 3127 Mühlethurnen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fundus Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.