Indirizzo
Chemin des Couleuvres 8 B
1295 Tannay
Informazioni su Louis Delhaize International Trading Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Louis Delhaize International Trading Sàrl
- Louis Delhaize International Trading Sàrl con sede a Tannay è attiva. Louis Delhaize International Trading Sàrl è attiva nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.07.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-110.539.962.
- Business Advisory Group Sàrl, Chédel-Quevedo IMC Project Management, Expand Eastern Europe SA hanno lo stesso indirizzo come Louis Delhaize International Trading Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.02.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Mies
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.038.329-7
IDI/IVA
CHE-110.539.962
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Négociation, mise en oeuvre et organisation des prestations de service internationales de partenaires commerciaux de ses associés aux grands fournisseurs sur un plan international et assistance au développement international de petites et moyennes entreprises, représentation de partenaires commerciaux de ses associés à cet effet auprès desdits grands fournisseurs et des petites et moyennes entreprises.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 01.12.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Louis Delhaize International Trading Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006087248, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Louis Delhaize International Trading Sàrl, à Tannay, CHE-110.539.962 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044697). Holinier Ludovic n'est plus gérant;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005044697, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Louis Delhaize International Trading Sàrl, à Tannay, CHE-110.539.962 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Louis Delhaize International Partner S.A. et Melfort B.V., qui ne sont plus associées, cèdent respectivement 1 part de CHF 749'500 et 1 part de CHF 500 à Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation, S.A. (0401.641.663), à Bruxelles (Belgique), nouvelle associée, titulaire de 1 part de CHF 749'500 et 1 part de CHF 500. de Laparre de Saint Sernin Olivier n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature individuelle est conférée à Holinier Ludovic, de France, à Bruxelles (Belgique), gérant président.
Numero di pubblicazione: 6355764, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Louis Delhaize International Trading Sàrl, à Tannay, CH-550-1038329-7, négociation, mise en oeuvre et organisation des prestations de service internationales (FOSC du 01.12.2010, p. 19/5919392). Statuts modifiés le 20 juin 2011. Capital social réduit de CHF 1500'000 à CHF 750'000 par réduction des parts de CHF 1'499'000 à CHF 749'500 et de CHF 1'000 à CHF 500, par suppression de la part non libérée du capital social. Louis Delhaize International Partner S.A. est désormais titulaire de 1 part de CHF 749'500 (précédemment 1 part de CHF 1'499'000), et Melfort B.V. de 1 part de CHF 500 (précédemment 1 part de CHF 1'000).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.