Indirizzo
c/o Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Technik
Klosterzelgstrasse 2
5210 Windisch
Informazioni su Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung
- Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung a Windisch è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung è composta da 6 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.12.2021.
- L’Organizzazione Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.673.005.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Barbara Monika Sramek,
Beat Armin Waldmeier,
Jürg Werner Christener,
Lore Summermatter-Schmidtgen,
Martin Jud
i più recenti aventi diritto di firma
Barbara Monika Sramek,
Beat Armin Waldmeier,
Jürg Werner Christener,
Lore Summermatter-Schmidtgen,
Martin Jud
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.2005
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Windisch
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.027.153-2
IDI/IVA
CHE-112.673.005
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle Unterstützung von Personen, die ein Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz mit technischer Ausrichtung anstreben oder absolvieren, auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind und sich durch überzeugende Leistungen vor oder während des Studiums auszeichnen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG | Klingnau | 19.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005364366, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung, in Windisch, CHE-112.673.005, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S.2, Publ. 6037924).
Domizil neu:
c/o Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Technik, Klosterzelgstrasse 2, 5210 Windisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Markus Walter, von Rothrist, in Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sramek, Barbara, von Hochdorf, in Ehrendingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6037924, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung, in Windisch, CH-400.7.027.153-2, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 2, Publ. 5492462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmeier, Beat, von Stein AG, in Brittnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5492462, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lore und Rudolf Summermatter - Stiftung, in Windisch, CH-400.7.027.153-2, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2006, S. 2, Publ. 3654280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Rudolf, von St. Niklaus und Zürich, in Brugg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christener, Prof. Jürg, von Zäziwil, in Uster, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.