Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Lombard Odier & Cie, Zweigniederlassung Zürich
Sihlstrasse 20
8001 Zürich
Informazioni su Lombard Odier Zürich AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.02.1989
Cancellazione dal registro delle imprese
09.10.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.916.233-5
IDI/IVA
CHE-100.683.936
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Durchführung von Finanz-, Treuhand- und Wertpapiergeschäften aller Art, auf eigene und fremde Rechnung; wird jedoch keine Banktätigkeit ausüben und sich nicht öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 | 08.10.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lombard Odier Zurich Ltd
- Lombard Odier Zurigo SA
- Lombard Odier Zurich SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lombard Odier Zürich AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3583858, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lombard Odier Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.916.233-5, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2006, S. 17, Publ. 3498794). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die LODH PARTICIPATIONS SA, in Genf (CH-660.0.094.961-7), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3498794, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lombard Odier Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.916.233-5, Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Durchführung von Finanz-, Treuhand- und Wertpapiergeschäften aller Art, auf eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2004, S. 18, Publ. 2416384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Fernand, von Zürich, in Founex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutwiler, Rudolf, von Leimbach AG, in Vandoeuvres, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Mendieta Flores, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonna, Jean-A., von Genf, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2416384, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lombard Odier Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.916.233-5, Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 19, Publ. 591698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeli, Adolf, von Graltshausen, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boitel, Etienne, von Meilen, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.