Indirizzo
Route du Tir Fédéral 10
1762 Givisiez
Informazioni su Logista S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Logista S.A.
- Logista S.A. è attualmente attiva e opera nel settore «Trasporto di persone e merci su strada». La sede si trova a Givisiez.
- C'é 9 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.09.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Logista S.A..
- Allo stesso indirizzo come Logista S.A. sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: avintis sa, BeeZe Sàrl, BL Givisiez AG.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Reto Lerchner,
Luca Ferdinand Loss,
Philipp Peter Bühler,
Daniel Gerold Zeller,
Hans-Peter Michel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Givisiez
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.134.318-3
IDI/IVA
CHE-108.053.012
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prestations de services dans le domaine de la logistique en particulier dans le secteur du stockage, de la distribution et de la gestion de marchandises de tout genre; les prestations de service par traitement informatique de diverses opérations telles que facturation, comptabilité, gestion d'entrepôts, statistiques, etc; la location d'entrepôts entièrement automatiques dirigés par commandes électriques ou conventionnelles; participations; acquisition, construction, gérance ou aliénation d'immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | <2004 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | <2004 | 18.10.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Logista SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Logista S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006128084, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Logista S.A., à Givisiez, CHE-108.053.012 (SHAB vom 29.12.2023, s. 0/1005923296).
Personnes inscrites modifiées:
Bühler Philipp Peter, directeur, signature collective à deux, désormais à Bubikon;
Vetsch Hansueli, procuration collective à deux, désormais à Oberglatt.
Nouvelle personne inscrite:
Lerchner Reto, de Bubendorf, à Wetzikon ZH, procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005923296, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Logista S.A., à Givisiez, CHE-108.053.012 (SHAB vom 01.06.2023, s. 0/1005758065).
Personne radiée:
Balcar Jacqueline, procuration collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Loss Luca Ferdinand, de Uster, à Volketswil, procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005758065, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Logista S.A., à Givisiez, CHE-108.053.012 (FOSC du 11.01.2023, p. 0/1005649595).
Nouvelle personne inscrite:
Bühler Philipp Peter, de Felsberg, à Dürnten, directeur, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.