Indirizzo
c/o Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Hauptstrasse 28
3427 Utzenstorf
Informazioni su Lina Bieri Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lina Bieri Stiftung
- Lina Bieri Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Utzenstorf.
- Lina Bieri Stiftung è stata costituita nel 22.08.1970.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.10.2023.
- Lina Bieri Stiftung è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-102.058.809.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.08.1970
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Utzenstorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.7.006.908-0
IDI/IVA
CHE-102.058.809
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausrichtung von Beiträgen aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens an Jugendliche der Gemeinde Utzenstorf, welche als würdig erachtet werden und die selber oder deren Eltern unverschuldet in Armut geraten sind, zur Ermöglichung einer beruflichen Ausbildung. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lina Bieri Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005865289, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lina Bieri Stiftung, in Utzenstorf, CHE-102.058.809, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482757).
Urkundenänderung:
14.08.2023.
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung Utzenstorf, Hauptstrasse 28, 3427 Utzenstorf.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.]. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005482757, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lina Bieri Stiftung, in Utzenstorf, CHE-102.058.809, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Maja, von Trub, in Utzenstorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Silvia, von Walterswil (BE), in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Janine, von Hitzkirch, in Riedtwil (Seeberg), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Denise, von Utzenstorf, Martigny, Martigny-Combe und Trient, in Utzenstorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Annemarie, von Wynigen, in Utzenstorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Christian, von Kallnach, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jegerlehner, Patrick, von Walkringen, in Worb, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4307781, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lina Bieri Stiftung, in Utzenstorf, CHE-102.058.809, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2006, Publ. 3349300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Marianne, von Vechigen, in Kräiligen (Gemeinde Bätterkinden), Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Thomas, von Willadingen, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Janine, von Hitzkirch, in Riedtwil (Seeberg), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Silvia, von Walterswil (BE), in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.