Indirizzo
Avenue du Clos-d'Aubonne 19
1814 La Tour-de-Peilz
Informazioni su Limula SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Limula SA
- Limula SA da La Tour-de-Peilz opera nel ramo «Ricerca e sviluppo» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 12.08.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-409.279.000.
- Attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi sono registrate nella base di dati dell'IPI.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Ignacio Pedro Berenguer Mediavilla,
Pierre Armand Morgon,
Luc Henry,
Thomas Rayner Eaton
i più recenti aventi diritto di firma
Ignacio Pedro Berenguer Mediavilla,
Pierre Armand Morgon,
Luc Henry,
Thomas Rayner Eaton
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.11.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Tour-de-Peilz
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.193.136-4
IDI/IVA
CHE-409.279.000
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la commercialisation de produits dans le domaine des sciences de la vie, en particulier dans les secteurs biologiques, pharmaceutiques et médicaux, ainsi que la prestation de services connexes, notamment dans les domaines du conseil, de la recherche et du développement; la société peut acheter, vendre, échanger ou exploiter et mettre en valeur tout brevet, licence et autres droits immatériels (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Limula LTD
- Limula AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
16.11.2023 | attivo | 13158/2023 | |
LIMULA | 16.11.2023 | attivo | 13157/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: Limula SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006104827, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Limula SA, à La Tour-de-Peilz, CHE-409.279.000 (FOSC du 15.05.2024, p. 0/1006032655). Statuts modifiés le 25.07.2024. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 172'026.24, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, et 7'202'624 actions nominatives Seed de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numero di pubblicazione: HR02-1006032655, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Limula SA, à La Tour-de-Peilz, CHE-409.279.000 (FOSC du 24.12.2021, p. 0/1005367615). Statuts modifiés le 25.04.2024.
Nouvelles traductions de la raison de commerce:
Limula SA (Limula LTD) (Limula AG). Les 1'000 actions nominatives de CHF 100 sont transformées en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 885'000;
en contrepartie de ces créances, il est remis 1'162'388 actions nominatives Seed de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 162'026.24, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, et 6'202'624 actions nominatives Seed de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 25.04.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 25.04.2024;
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, courriel ou par tout autre moyen électronique décidé par le conseil d'administration;
si leurs adresses ne sont pas connues ou manifestement erronées, par publication dans la FOSC. Pierson Yann Mathieu n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Henry Luc n'est plus président. Morgon Pierre Armand, de Ormont-Dessous, à Belmont-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux, et Berenguer Mediavilla Ignacio Pedro, d'Espagne, à Madrid (Espagne), vice-président, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: HR02-1005367615, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Limula SA, à La Tour-de-Peilz, CHE-409.279.000 (FOSC du 11.11.2020, p. 0/1005020479). Statuts modifiés le 10.12.2021. Libération ultérieure du capital-actions à concurrence de CHF 50'000.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.