Informazioni su Lifthaus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lifthaus AG
- Lifthaus AG ha sede a Hünenberg, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Lifthaus AG fondata il 23.08.2021 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.11.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-435.665.573.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.08.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hünenberg
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.046.197-4
IDI/IVA
CHE-435.665.573
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und den Handel von Personen- und Materialaufzügen und die diesbezügliche Schulung und Ausbildung, den Handel und die Entwicklung von Softwaredienstleistungen sowie die Ausführung und Montage von Personen- und Materialaufzügen und die Ausführung von weiteren Bauarbeiten und den Handel mit Waren aller Art. Zusätzlich kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen in den hiervor genannten Bereichen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lifthaus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005600307, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Lifthaus AG, in Hünenberg, CHE-435.665.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädig, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Stockach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Jonas, von Adelboden, in Insel Reichenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005278077, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Lifthaus AG, in Hünenberg, CHE-435.665.573, Gartenstrasse 24, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und den Handel von Personen- und Materialaufzügen und die diesbezügliche Schulung und Ausbildung, den Handel und die Entwicklung von Softwaredienstleistungen sowie die Ausführung und Montage von Personen- und Materialaufzügen und die Ausführung von weiteren Bauarbeiten und den Handel mit Waren aller Art. Zusätzlich kann die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen in den hiervor genannten Bereichen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich mit Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burn, Jonas, von Adelboden, in Insel Reichenau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gnädig, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Stockach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burn, Erwin, von Adelboden, in Adelboden, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.