Informazioni su Liegenschaftsgenossenschaft zum Morgarten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Liegenschaftsgenossenschaft zum Morgarten
- Liegenschaftsgenossenschaft zum Morgarten ha sede a Baar ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 09.10.1969.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 02.05.2018.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-102.086.243.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Odd Fellow-Stiftung Baar, Taxi 24 Simsek.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.10.1969
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Baar
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.5.000.006-0
IDI/IVA
CHE-102.086.243
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Grundstücke und Gebäulichkeiten zu kaufen, zu verkaufen, zu überbauen oder überbauen zu lassen. Liegenschaften zu mieten und zu vermieten, sich an solchen zu beteiligen und eigene oder fremde Liegenschaften zu verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Liegenschaftsgenossenschaft zum Morgarten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4206965, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Liegenschaftsgenossenschaft zum Morgarten, in Baar, CHE-102.086.243, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882145).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Johann, genannt Hans, von Knonau, in Affoltern am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grob, Hans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3882145, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Liegenschaftsgenossenschaft zum Morgarten, in Baar, CHE-102.086.243, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1514415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Ernst, von Heimiswil, in Schübelbach, Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Hans, von Ennetbürgen, in Affoltern am Albis, Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1514415, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Liegenschaftsgenossenschaft zum Morgarten, in Zug, CHE-102.086.243, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 25, Publ. 5942022).
Statutenänderung:
07.10.2013.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Eschenweg 14, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Zirkular, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Jakob, von Eglisau, in Zumikon, Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Briker, Willi, von Attinghausen und Zürich, in Langnau am Albis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fux, Claude, von Grächen, in Zug, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Kurt, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüdi, Ernst, von Heimiswil, in Schübelbach, Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.