Informazioni su Lichtplaner.ch GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lichtplaner.ch GmbH
- Lichtplaner.ch GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Bern. Lichtplaner.ch GmbH appartiene al settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.09.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-114.146.685.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.03.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.041.595-3
IDI/IVA
CHE-114.146.685
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt alle Dienstleistungen im Bereich der Beleuchtung und der Lichtplanung anzubieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lichtplaner.ch GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005283554, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lichtplaner.ch GmbH, in Bern, CHE-114.146.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, S.0, Publ. 1871947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienberger, Hans Peter, von Oftringen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlachter, Manon Kim, von Bern, in Islikon (Gachnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1871947, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lichtplaner.ch GmbH, in Bern, CHE-114.146.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, S. 4, Publ. 5369204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienberger, Hans Peter, von Oftringen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kirchlindach].
Numero di pubblicazione: 5369204, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 5, publizierten TR-Eintrags Nr. 15'361 vom 10.11.2009. Lichtplaner.ch GmbH, in Bern, CH-036.4.041.595-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 5, Publ. 5343602).
Domizil neu:
Mühlenplatz 12, 3011 Bern.