Informazioni su Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl
- Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl a Chippis è una Società a garanzia limitata nel ramo «Viticolo». Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.08.2020.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-311.130.329.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: La Cave Frédéric Zufferey SA, Les Capitelles Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.06.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Chippis
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.020.395-2
IDI/IVA
CHE-311.130.329
Ramo economico
Viticolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation de vignes (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 23.06.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004955055, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl, à Chippis, CHE-311.130.329, société à responsabilité limitée (No. FOSC 119 du 23.06.2020, Publ. 1004918157).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey, Frédéric, de Chippis, à Chippis, associé, sans droit de signature, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Patricia, de Anniviers, à Chippis, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: présidente des gérants, avec signature individuelle, sans part sociale];
Zufferey, Lucien, de Chippis, à Chippis, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: gérant, avec signature collective à deux, sans part sociale].
Numero di pubblicazione: HR01-1004918157, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Vignobles de Fond-Villa Sàrl, à Chippis, CHE-311.130.329, Rue de Fond-Villa 16, 3965 Chippis, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.05.2020.
But:
L'exploitation de vignes (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature: selon contrat d'apport en nature du 13.05.2020 et bilan au 31.12.2019 il est fait apport de certains actifs de CHF 30'000.00 de l'entreprise individuelle non inscrite au registre du commerce "Frédéric Zufferey Vins", à Chippis contre remise en échange de 200 parts sociales de CHF 100.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par courrier recommandé, par courriel avec accusé de réception obligatoire ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Zufferey, Frédéric, de Chippis, à Chippis, associé, sans droit de signature, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Zufferey, Patricia, de Anniviers, à Chippis, présidente des gérants, avec signature individuelle;
Zufferey, Lucien, de Chippis, à Chippis, gérant, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.