Succursale (1)
Informazioni su Les Fils de Norbert Défago SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Les Fils de Norbert Défago SA
- Les Fils de Norbert Défago SA ha sede a Collombey ed è attiva. Essa opera nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Il 20.10.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-106.113.241.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.07.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Collombey-Muraz
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.002.172-9
IDI/IVA
CHE-106.113.241
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Transports de choses en tout genre, commerce de bois, exploitation forestière, livraison de matériaux, sables et graviers, et toutes opérations mobilières et immobilières convergentes (cf statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NOFIVAL SA | Martigny | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Les Fils de Défago Norbert SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Les Fils de Norbert Défago SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005004141, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les Fils de Norbert Défago SA, à Collombey-Muraz, CHE-106.113.241, société anonyme (No. FOSC 85 du 04.05.2010, p.21, Publ. 5616370).
Succursale:
Troistorrents (CHE-287.218.163) [précédemment: Troistorrents].
Numero di pubblicazione: 5616370, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les Fils de Norbert Défago SA, à Collombey-Muraz, CH-621.3.002.172-9, société anonyme (FOSC no 238 du 08.12.2009, p. 22, publ. 5381806).
Personnes et signatures radiées:
Défago, Jean-Luc, de Troistorrents, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux;
Défago, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Défago, Guy, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.
Inscription ou modification de personnes:
Saner, Serge, de Trimbach, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux;
Prongué, Florian, de Buix, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5381806, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les Fils de Norbert Défago SA, à Collombey-Muraz, CH-621.3.002.172-9, société anonyme (FOSC no 178 du 15.09.2009, p. 19, publ. 5247598).
Modification des statuts:
27.08.2009.
Séparation:
selon projet de scission du 27.08.2009, la société a transféré une partie de ses actifs et passifs à la société 'SI Défago SA', à Collombey-Muraz (CH-621.3.007.385-6).
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 200 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité]. Capital-actions réduit de CHF 100'000.-- par suite de scission.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.