Informazioni su Les Champs Dollin SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Les Champs Dollin SA
- Les Champs Dollin SA ha sede a Bressaucourt ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 07.05.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio JU con l’IDI CHE-109.702.729.
- Créchard Frères Sàrl, Fondation Lignum Vitae hanno lo stesso indirizzo come Les Champs Dollin SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Fontenais
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.002.935-6
IDI/IVA
CHE-109.702.729
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Détention, achat, vente et exploitation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 27.05.2005 | 12.08.2012 | |
KPMG SA | Delémont | <2004 | 26.05.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Natum SA en liquidation
- Natum SA
- PHYT-INOV SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Les Champs Dollin SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005174380, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Les Champs Dollin SA, à Fontenais, CHE-109.702.729, société anonyme (No. FOSC 177 du 14.09.2015, p.0, Publ. 2372053).
Nouvelles actions:
150 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 150 actions au porteur de CHF 1'000.00]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Numero di pubblicazione: 2372053, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Les Champs Dollin SA, à Fontenais, CHE-109.702.729, société anonyme (No. FOSC 163 du 25.08.2015, Publ. 2337781).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Perreau, Francis, de France , à Bressaucourt, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vallat, Yvan Gérard, de Bure, à Bure, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: vice-président avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 2337781, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Les Champs Dollin SA, à Fontenais, CHE-109.702.729, société anonyme (No. FOSC 106 du 04.06.2014, Publ. 1536901).
Inscription ou modification de personne(s):
Perreau, Francis, de France , à Bressaucourt, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Vallat, Yvan Gérard, de Bure, à Bure, vice-président, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.