Indirizzo
c/o Les Champs Dollin SA
Au Village 72
2904 Bressaucourt
Informazioni su Fondation Lignum Vitae
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Lignum Vitae
- Fondation Lignum Vitae con sede a Bressaucourt è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Fondation Lignum Vitae è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 27.04.2016 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 24.02.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone JU con l’IDI CHE-428.068.567.
- Allo stesso indirizzo come Fondation Lignum Vitae sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Créchard Frères Sàrl, Les Champs Dollin SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Fabien Arnold Gérard Chételat,
Anna Rita Kottelat,
Marcel Karl Borer,
Verena Beatrice Fleury
i più recenti aventi diritto di firma
Fabien Arnold Gérard Chételat,
Anna Rita Kottelat,
Marcel Karl Borer,
Verena Beatrice Fleury
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.04.2016
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Fontenais
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.7.007.185-5
IDI/IVA
CHE-428.068.567
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Procurer un lieu et des moyens pour vivre décemment à des personnes qui désirent vivre conformément à leurs convictions religieuses chrétiennes, et qui, pour des causes indépendantes de leur volonté, ne le peuvent plus dans leur milieu propre. La fondation poursuit un but d'utilité publique, non lucratif.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 29.11.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 17.05.2016 | 28.11.2019 | |
Fiduciaire Transjurane SA | Delémont | 02.05.2016 | 16.05.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Lignum Vitae
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005687517, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation Lignum Vitae, à Fontenais, CHE-428.068.567, fondation (No. FOSC 232 du 29.11.2019, Publ. 1004771753).
Nouvelle autorité de surveillance:
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne (CHE-236.167.785).
Numero di pubblicazione: HR02-1004771753, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation Lignum Vitae, à Fontenais, CHE-428.068.567, fondation (No. FOSC 108 du 06.06.2019, Publ. 1004646511).
Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision [précédemment: Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004646511, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation Lignum Vitae, à Fontenais, CHE-428.068.567, fondation (No. FOSC 93 du 17.05.2016, Publ. 2834771).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vallat, Yvan Gérard, de Bure, à Bure, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fleury, Verena Beatrice, de Courroux, à Courroux, membre et caissière du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre et caissière du conseil de fondation, avec signature collective à trois];
Borer, Marcel Karl, de Erschwil, à Erschwil, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil de fondation, avec signature collective à trois];
Kottelat, Anna Rita, de Mervelier, à Mervelier, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à trois];
Chételat, Fabien Arnold Gérard, de Val Terbi, à Châtillon JU, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.