Indirizzo
Mettlenbachstrasse 1
8617 Mönchaltorf
Informazioni su Lerch AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lerch AG
- Lerch AG da Mönchaltorf opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Lerch AG è composta da 4 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 27.07.2023.
- L’azienda Lerch AG è iscritta con l’IDI CHE-103.768.842.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1955
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mönchaltorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.915.791-4
IDI/IVA
CHE-103.768.842
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation und Vertrieb von Apparaten und Produkten aller Art aus dem Bereich der Metallbau-Industrie sowie Tätigung aller damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte und Übernahme von einschlägigen Vertretungen; kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Zürich | 30.01.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Zürich | 16.01.2009 | 29.01.2015 | |
BRISE Treuhand GmbH | Lachen | <2004 | 15.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lerch A. AG, Metall- und Aufzugbau
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lerch AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005804907, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lerch AG, in Mönchaltorf, CHE-103.768.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Rudolf, von Zürich, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Olivier, von Zürich und Mönchaltorf, in Mönchaltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004547236, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lerch AG, in Mönchaltorf, CHE-103.768.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Liliane, von Zürich und Mönchaltorf, in Möchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preisig, Stefan, von Herisau, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Philipp, von Basel, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1961809, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lerch AG, in Mönchaltorf, CHE-103.768.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 33, Publ. 4829916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-020.9.002.906-3), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.