Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, Zweigniederlassung Cham
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.07.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
23.02.2012
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Cham
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.9.000.812-0
IDI/IVA
CHE-229.852.605
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Bedachungsunternehmens samt aller dazugehörigen Arbeiten und Betrieb einer Bau-Spenglerei; kann sich an andern Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Weitere Angaben zur Zweigniederlassung:
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, Zweigniederlassung Cham
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6566418, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, Zweigniederlassung Cham, in Cham, CH-170.9.000.812-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 21, Publ. 5641250).
mit Hauptsitz in:
Steinhausen. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5641250, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, Zweigniederlassung Cham, in Cham, CH-170.9.000.812-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 20, Publ. 4227000).
mit Hauptsitz in:
Steinhausen.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-170.3.000.064-8.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge einer Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohnsorg-Steinmann, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ohnsorg-Leitner, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kupper, Gregor, von Sempach, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gallina-Meier, Markus, von Luzern und Zürich, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ohnsorg, Thomas, von Steinhausen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4227000, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, Zweigniederlassung Cham, in Cham, CH-170.9.000.812-0, Betrieb eines Bedachungsunternehmens samt aller dazugehörigen Arbeiten und Betrieb einer Bau-Spenglerei, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2002, S. 29, Publ. 791758).
mit Hauptsitz in:
Steinhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohnsorg-Steinmann, Irma, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.