Informazioni su LeDa GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LeDa GmbH
- LeDa GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Altre libere professioni». La sede si trova a Richterswil.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.02.2016. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-312.200.955.
Dirigenza (2)
Amministrazione
Leodegar Johann Baptist Mittelholzer,
Gabrielle Louise Emma Mittelholzer
i più recenti aventi diritto di firma
Leodegar Johann Baptist Mittelholzer,
Gabrielle Louise Emma Mittelholzer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.04.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Richterswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.052.574-2
IDI/IVA
CHE-312.200.955
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Projektmanagement national und international sowie den Handel von und mit Bauprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Um-Wohnen GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LeDa GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2651049, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Um-Wohnen GmbH, in Richterswil, CHE-312.200.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464673).
Statutenänderung:
05.01.2016.
Firma neu:
LeDa GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Projektmanagement national und international sowie den Handel von und mit Bauprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boccù, Caezilie, von Zollikon und Zürich, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mittelholzer, Gabrielle Louise Emma, von Appenzell, in Richterswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Mittelholzer, Leodegar Johann Baptist, von Appenzell, in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1464673, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Um-Wohnen GmbH, in Richterswil, CHE-312.200.955, Mülibachstrasse 63, 8805 Richterswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Inneneinrichtung und Administrativbelangen von Privathaushalten, insbesondere im Zusammenhang mit verändernden Wohnsituationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Boccù, Caezilie, von Zollikon und Zürich, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mittelholzer, Gabrielle Louise Emma, von Appenzell, in Richterswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.