Informazioni su Lebens-Art GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lebens-Art GmbH
- Lebens-Art GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Organizzatori di fiere, mostre e congressi». La sede si trova a Zürich.
- Lebens-Art GmbH è stata costituita nel 15.03.2001.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.02.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.932.763.
- Allo stesso indirizzo come Lebens-Art GmbH sono iscritte 14 altre aziende attive. Queste includono: Bindella Galleria SA, Bindella Handwerksbetriebe AG, Bindella SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.03.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.023.179-6
IDI/IVA
CHE-101.932.763
Ramo economico
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Medienbereich, Verlagsberatung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lebens-Art GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004567231, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lebens-Art GmbH, in Zürich, CHE-101.932.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, S.0, Publ. 6319740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petrarolo, Maria, von Döttingen, in Meikirch, mit Kollektivprokura zu zweien, .
Numero di pubblicazione: 6319740, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lebens-Art GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.179-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 26, Publ. 5739386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Hans-Jörg, von Basel und Oberwil BL, in Castino (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindella, Dr. Rudi, von Zürich und Capriasca, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5739386, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lebens-Art GmbH, in Zürich, CH-020.4.023.179-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 28, Publ. 5202350). Gemäss Erklärung vom 09.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jürg, von Endingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bindella-Gschwend, Christa, von Zürich und Capriasca, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindella, Dr. Rudi, von Zürich und Capriasca, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Potts, Jacques, von Oulens-sur-Lucens, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrarolo, Maria, von Döttingen, in Meikirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.