Indirizzo
Rue Auguste-Quiquerez 36
2800 Delémont
Informazioni su Le Ticle automobile S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Le Ticle automobile S.A.
- Le Ticle automobile S.A. da Delémont opera nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Le Ticle automobile S.A. fondata il 19.12.2000 è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 13.03.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-101.371.505.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jean-François Bernard Crelier,
Martine Simone Marcelle Crelier,
Muriel Josette Marie Roffi
i più recenti aventi diritto di firma
Jean-François Bernard Crelier,
Martine Simone Marcelle Crelier,
Muriel Josette Marie Roffi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.12.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Delémont
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.002.560-7
IDI/IVA
CHE-101.371.505
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce et vente de moyens de transport et de leurs éléments, commerce et vente de combustibles et carburants liquides, ainsi que de marchandises en tous genres, maintenance sur des moyens de transport ainsi que de prestations de services en tous genres (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA | Delémont | 13.02.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Aufigest S.A. | Delémont | <2004 | 12.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Le Ticle automobile SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Le Ticle automobile S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005699319, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Le Ticle automobile S.A., à Delémont, CHE-101.371.505, société anonyme (No. FOSC 125 du 30.06.2016, Publ. 2924503).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crelier, François, de Bure, à Porrentruy, membre du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Crelier, Jean-François Bernard, de Bure, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Crelier, Jean-François, secrétaire hors-conseil, avec signature individuelle];
Crelier, Martine Simone Marcelle, de Bure, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Roffi, Muriel Josette Marie, de Bure, à Vessy (Veyrier), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2924503, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Le Ticle automobile S.A., à Delémont, CHE-101.371.505, société anonyme (No. FOSC 30 du 13.02.2009, Publ. 4880060).
Modification des statuts:
24.06.2016.
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société anonyme 'Le Ticle S.A.', à Delémont (CHE-102.094.490), selon contrat de fusion du 24.06.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 1'213'073.23 et des passifs envers les tiers de CHF 102'406.75, soit un actif net de CHF 1'110'666.48, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 100 actions nominatives de CHF 1'000.00 chacune. Capital-actions augmenté de CHF 100'000.00 par suite de fusion. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert et au surendettement de la société reprenante ont été postposées.
Nouvelle adresse:
Rue Auguste-Quiquerez 36, 2800 Delémont.
Nouveau but:
Commerce et vente de moyens de transport et de leurs éléments, commerce et vente de combustibles et carburants liquides, ainsi que de marchandises en tous genres, maintenance sur des moyens de transport ainsi que de prestations de services en tous genres (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 200'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 200'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
200 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, fax ou courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Numero di pubblicazione: 4880060, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Le Ticle automobile S.A., à Delémont, CH-670.3.002.560-7, Société anonyme (FOSC no 45 du 06.03.2007, p. 10, publ. 3813016).
Personne et signature radiée:
Aufigest S.A., à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.