Informazioni su Le Saj Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Le Saj Sàrl
- Le Saj Sàrl ha sede a Chexbres ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Amministrazione delle aziende gastronomiche».
- La dirigenza dell’azienda Le Saj Sàrl è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 23.03.2012. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Le Saj Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Chexbres
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.102.784-4
IDI/IVA
CHE-166.966.945
Ramo economico
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La création et l'exploitation de points de vente (fixes ou mobiles), sous la forme de snacks, ainsi que de lieux de production, proposant des produits bios et végétariens labellisés, ainsi que l'exploitation de tous établissements publics (café-restaurant, hôtel, café-bar, buvette, discothèque, night-club et autres établissements similaires (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Le Saj Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6608488, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Le Saj Sàrl, à Romanel-sur-Lausanne, CH-550-1102784-4, la création et l'exploitation de points de vente (fixes ou mobiles), sous la forme de snacks (FOSC du 03.11.2011, p. 0/6402510). Statuts modifiés le 29 février 2012. Siège transféré à Chexbres.
Nouvelle adresse:
rue du Cotted 2, 1071 Chexbres. Buccarelli Benito, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 50 parts de CHF 100 à Ziadé Yvan, qui détient désormais 100 parts de CHF 100. Warpelin Stéphan, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 50 parts de CHF 100 à Anderegg Ziadé Alexandra, qui détient désormais 100 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 6402510, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Le Saj Sàrl, à Romanel-sur-Lausanne, chemin de Cousson 23, 1032 Romanel-s-Lausanne, CH-550-1102784-4. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
24 octobre 2011.
But:
la création et l'exploitation de points de vente (fixes ou mobiles), sous la forme de snacks, ainsi que de lieux de production, proposant des produits bios et végétariens labellisés, ainsi que l'exploitation de tous établissements publics (café-restaurant, hôtel, café-bar, buvette, discothèque, night-club et autres établissements similaires (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Anderegg Ziadé Alexandra, de Meiringen, présidente, Buccarelli Benito, d'Italie, Warpelin Stéphan, de Leysin, et Ziadé Yvan, de Lausanne, tous à Lausanne, chacun avec 50 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 24 octobre 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.