Informazioni su LC Multiservices Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LC Multiservices Sàrl
- LC Multiservices Sàrl con sede a Epalinges è attiva. LC Multiservices Sàrl è attiva nel ramo «Facility Management».
- LC Multiservices Sàrl ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.08.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-231.908.712.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Epalinges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.193.851-6
IDI/IVA
CHE-231.908.712
Ramo economico
Facility Management
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but les travaux d'entretien professionnel, de réfection et de nettoyage d'immeubles, bureaux et appartements; ses prestations comprennent aussi des nettoyages de chantier après travaux et désinfection de locaux commerciaux pour prévenir la propagation des pandémies (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LC Multiservices Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005547835, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LC Multiservices Sàrl, à Epalinges, CHE-231.908.712 (FOSC du 01.02.2022, p. 0/1005394711). Salgado Carlos, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Salgado-Wunderlin Maria Marta, de Zeiningen, à Epalinges, nouvelle associée, sans signature, titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Nouveaux gérants:
Salgado Samuel, de Zeiningen, à Epalinges, président, avec signature individuelle, et Wunderlin Caamaño Fabiola, de Pully, à Granges (Veveyse), avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005394711, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LC Multiservices Sàrl, à Epalinges, CHE-231.908.712 (FOSC du 23.12.2020, p. 0/1005056758). Brodowicz Lukasz, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 6 parts de CHF 1'000 à Salgado Carlos, qui n'est plus président, désormais titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: HR01-1005056758, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
LC Multiservices Sàrl, à Epalinges, Route du Village 1A, 1066 Epalinges, CHE-231.908.712. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
5 novembre 2020.
But:
la société a pour but les travaux d'entretien professionnel, de réfection et de nettoyage d'immeubles, bureaux et appartements;
ses prestations comprennent aussi des nettoyages de chantier après travaux et désinfection de locaux commerciaux pour prévenir la propagation des pandémies (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Salgado Carlos, de Zeiningen, à Epalinges, président, avec 14 parts de CHF 1'000, et Brodowicz Lukasz, de Pologne, à Renens (VD), avec 6 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 5 novembre 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.