Indirizzo
c/o Delphine Morel
Passage du Temple 3
1803 Chardonne
Informazioni su Lavaux One Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lavaux One Sàrl
- Lavaux One Sàrl ha sede a Chardonne, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.03.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-265.971.855.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Delphine Morel,
Fabrice Ducret,
Jean-François Neyroud,
Jean-Paul Forestier,
Maurice Neyroud
i più recenti aventi diritto di firma
Delphine Morel,
Fabrice Ducret,
Jean-François Neyroud,
Jean-Paul Forestier,
Maurice Neyroud
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.03.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Chardonne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.159.973-2
IDI/IVA
CHE-265.971.855
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le commerce de vins, essentiellement pour l'exportation (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lavaux One Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005131412, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Lavaux One Sàrl, à Chardonne, CHE-265.971.855 (FOSC du 28.01.2021, p. 0/1005086280).
Nouvelle adresse:
Passage du Temple 3, c/o Delphine Morel, 1803 Chardonne.
Numero di pubblicazione: HR02-1005086280, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Lavaux One Sàrl, à Chardonne, CHE-265.971.855 (FOSC du 19.03.2015, p. 0/2052387). Ducret Olivier, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 43 parts de CHF 100 à Ducret Fabrice, de et à Chardonne, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaires de 43 parts de CHF 100. Morel Jean-François, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 43 parts de CHF 100 à Morel Delphine, de et à Chardonne, nouvelle associée-gérante avec signature collective à deux, titulaire de 43 parts de CHF 100. Staub Jürg, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 5 parts de CHF 100 par une part de CHF 100 chacun aux associés-gérants Neyroud Jean-François, Neyroud Maurice, Ducret Fabrice, Forestier Jean-Paul et Morel Delphine, les 5 désormais titulaires de 44 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 2052387, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Lavaux One Sàrl, à Chardonne, chemin des Roches 8 A, 1803 Chardonne, CHE-265.971.855. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
4 mars 2015.
But:
la société a pour but le commerce de vins, essentiellement pour l'exportation (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 22'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Neyroud Jean-François, avec 43 parts de CHF 100, président, Ducret Olivier, avec 43 parts de CHF 100, Forestier Jean-Paul, avec 43 parts de CHF 100, Morel Jean-François, avec 43 parts de CHF 100, Neyroud Maurice, avec 43 parts de CHF 100, et Staub Jürg, avec 5 parts de CHF 100, tous six de et à Chardonne.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 4 mars 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.