Indirizzo
c/o Patrick Hess
St. Peterhofstatt 6
8001 Zürich
Informazioni su Lavater-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lavater-Stiftung
- Lavater-Stiftung con sede a Zürich è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Lavater-Stiftung è attiva.
- Lavater-Stiftung ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 04.08.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-110.395.516.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Cornelia Camichel Bromeis,
Patrick Hess,
Stefan Thurnherr,
Dr. Thomas Bär
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.09.1993
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.212-7
IDI/IVA
CHE-110.395.516
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung von bedürftigen Menschen und Institutionen vor allem in der Stadt und im Kanton Zürich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hüsser Gmür + Partner AG | Baden | 20.02.2017 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft | Zürich | 20.06.2016 | 19.02.2017 | |
Kisker Revisionen | Zürich | 29.08.2011 | 19.06.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lavater-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005534575, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lavater-Stiftung, in Zürich, CHE-110.395.516, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215673).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camichel Bromeis, Cornelia, von Ilanz/Glion, in Davos, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005215673, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lavater-Stiftung, in Zürich, CHE-110.395.516, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005113901).
Domizil neu:
c/o Patrick Hess, St. Peterhofstatt 6, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greminger, Hans Ulrich genannt Ueli, von Uitikon, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camichel Bromeis, Cornelia, von Ilanz/Glion, in Davos, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hess, Patrick, von Pfäffikon, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005113901, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lavater-Stiftung, in Zürich, CHE-110.395.516, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, S.0, Publ. 3650615).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser Gmür + Partner AG (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle [bisher: Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.