Indirizzo
Via Pian Scairolo 11, Palazzo GA-JA
6915 Pambio-Noranco
Informazioni su LAURO & GIAVATTO SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LAURO & GIAVATTO SA
- LAURO & GIAVATTO SA ha sede a Pambio-Noranco ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Gestione fondi».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 04.04.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: LAURO & GIAVATTO SA.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: LAURO HOLDING & CONSULTING SA, LGC SA, Orsini Swiss Sagl.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Riccardo Claudio Braglia,
Fausto Mario Rosario Lauro,
Francesco Maria Giacomo Giavatto
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Riccardo Claudio Braglia,
Fausto Mario Rosario Lauro,
Francesco Maria Giacomo Giavatto
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.025.946-1
IDI/IVA
CHE-109.455.695
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo
La società é attiva quale gestore patrimoniale ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Essa ha per scopo la prestazione a clientela di ogni tipo di servizi di gestione di patrimoni e di consulenza agli investimenti nonché la prestazione di servizi in campo finanziario e commerciale. Può acquistare partecipazioni in altre società, in particolare l'acquisto di quote sociali di titoli azionari, come pure la gestione e l'amministrazione di partecipazioni e patrimoni. Potrà acquistare beni di qualsiasi natura ed in genere esplicare ogni operazione finanziaria e commerciale necessarie e utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà inoltre partecipare a società ed imprese aventi scopo analogo.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SO.RE.MA. AUDIT SAGL | Lugano | 31.05.2021 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Amsiko SA | Lugano | 06.08.2013 | 30.05.2021 | |
Fide-Control Fiduciaria di contabilità, amministrazione e consulenza SA | Lugano | 08.07.2010 | 05.08.2013 | |
KPMG SA | Lugano | 04.06.2008 | 20.04.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LAURO EMC GESTION DE FORTUNE SA
- AREAFIN CONSULTING SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LAURO & GIAVATTO SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005717002, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
LAURO & GIAVATTO SA, in Lugano, CHE-109.455.695, società anonima (Nr. FUSC 33 del 16.02.2022, Pubbl. 1005407245).
Statuti modificati:
28.02.2023.
Nuovo scopo:
La società é attiva quale gestore patrimoniale ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Essa ha per scopo la prestazione a clientela di ogni tipo di servizi di gestione di patrimoni e di consulenza agli investimenti nonché la prestazione di servizi in campo finanziario e commerciale. Può acquistare partecipazioni in altre società, in particolare l'acquisto di quote sociali di titoli azionari, come pure la gestione e l'amministrazione di partecipazioni e patrimoni. Potrà acquistare beni di qualsiasi natura ed in genere esplicare ogni operazione finanziaria e commerciale necessarie e utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà inoltre partecipare a società ed imprese aventi scopo analogo.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto (incluso via fax o e-mail o altro mezzo elettronico.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Giavatto, Francesco Maria, da Lamone, in Carabbia (Lugano), direttore generale, con firma individuale;
Lauro, Fausto, cittadino italiano, in Lugano, direttore generale, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lauro, Fausto Mario Rosario, da Lugano, in Lugano, delegato, con firma collettiva a due [finora: Lauro, Fausto, cittadino italiano].
Numero di pubblicazione: HR02-1005407245, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
LAURO & GIAVATTO SA, in Lugano, CHE-109.455.695, società anonima (Nr. FUSC 102 del 31.05.2021, Pubbl. 1005198930).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Braglia , Riccardo, da Lamone, in Carabbia (Lugano), presidente, con firma collettiva a due [finora: in Monaco (MC)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005198930, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
LAURO & GIAVATTO SA, in Lugano, CHE-109.455.695, società anonima (Nr. FUSC 234 del 03.12.2018, Pubbl. 1004510979).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Amsiko SA (CH-514.3.000.758-6), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
SO.RE.MA. AUDIT SAGL (CHE-296.443.523), in Lugano, ufficio di revisione.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.