Succursale (8)
Informazioni su Laurent Membrez S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Laurent Membrez S.A.
- Laurent Membrez S.A. da Aclens opera nel ramo «Costruzione di strade, binari e tunnel» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Laurent Membrez S.A. è composta da 13 persone. L’azienda è stata costuita nel 23.02.1962.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.04.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-101.252.326.
- Allo stesso indirizzo come Laurent Membrez S.A. sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Erep S.A., Etudes et Applications d'Energies Renouvelables et d'Epuration, Fondation de prévoyance LM.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Félix Jürg Mann,
Oliviero Iubatti,
Laurence Grandjean-Perrenoud-Contesse
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Collins,
Jacques Rouhier,
Francesca Paupe,
Ivo Felgueiras,
Raphaël Käsermann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.1962
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aclens
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.001.471-9
IDI/IVA
CHE-101.252.326
Ramo economico
Costruzione di strade, binari e tunnel
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Travaux de construction, génie civil et voies ferrées; location de services.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Epalinges | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Laurent Membrez SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Laurent Membrez S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006008086, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Laurent Membrez S.A., à Aclens, CHE-101.252.326 (FOSC du 22.03.2024, p. 0/1005992790). Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à L'Isle (CHE-273.597.121).
Numero di pubblicazione: HR02-1005992790, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Laurent Membrez S.A., à Aclens, CHE-101.252.326 (FOSC du 02.02.2023, p. 0/1005668614). Scotto Mario et Membrez Yves ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Procuration collective à deux est conférée à Collin Thomas, de France, à Montagny (FR).
Numero di pubblicazione: HR02-1005668614, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Laurent Membrez S.A., à Aclens, CHE-101.252.326 (FOSC du 17.10.2022, p. 0/1005584838). La signature de Guignard Lionel est radiée. Signature collective à deux est conférée à Rouhier Jacques, de France, à Langnau am Albis, directeur.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.