Informazioni su Lauber IWISA AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lauber IWISA AG
- Lauber IWISA AG ha sede a Naters ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Lauber IWISA AG è stata costituita nel 09.04.1987.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.07.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VS è il seguente: CHE-106.020.094.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Zeno Michael Böhm,
Luca Circelli,
Mario Schnyder,
David Kummer,
Samir Ahmeti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.04.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Naters
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.3.001.459-2
IDI/IVA
CHE-106.020.094
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Ausführung und den Unterhalt von gebäudetechnischen Anlagen, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Sanitärinstallationen, Bodenleitungen für Wasserversorgung, Industrieanlagen, Spenglerei und Bedachungen, Bad- und Kücheneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, die Gesellschaft kann sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 31.05.2024 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 15.08.2019 | 30.05.2024 | |
Ritz und Partner Treuhand AG | Naters | 28.03.2011 | 14.08.2019 | |
Alea SA in liquidazione | Brione sopra Minusio | 12.10.1995 | 27.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lauber Iwisa AG
- Lauber Söhne Haustechniker AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lauber IWISA AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006097374, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Lauber Iwisa AG, in Naters, CHE-106.020.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024, Publ. 1006045578).
Statutenänderung:
23.07.2024.
Firma neu:
Lauber IWISA AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Ausführung und den Unterhalt von gebäudetechnischen Anlagen, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Sanitärinstallationen, Bodenleitungen für Wasserversorgung, Industrieanlagen, Spenglerei und Bedachungen, Bad- und Kücheneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, die Gesellschaft kann sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der Firma "Lauber Söhne", Kollektivgesellschaft, mit Sitz in Raron, gewisse Aktiven (Kassa, Postcheck, Debitoren, Material, Immobilien, Maschinen, Werkzeuge etc.) im Werte von Fr. 6'001'526.95 und gewisse Passiven (Bankschulden, Kreditoren, Hypothekarschuldner etc.) im Werte von Fr. 6'001'526.95 ohne dafür einen Übernahmepreis zu bezahlen.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]
Numero di pubblicazione: HR02-1006045578, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Lauber Iwisa AG, in Naters, CHE-106.020.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2024, Publ. 1006039548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1006039548, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Lauber Iwisa AG, in Naters, CHE-106.020.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2024, Publ. 1005940660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Barbara, von Niederlenz, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.